Informazioni su Giuseppe Viscione
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Giuseppe Viscione
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5799558, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vitec GmbH, in Safnern, CH-073.4.006.125-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.1996, S. 5968). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viscione, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5194648, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BiogasTec AG, bisher in Eschenbach LU, CH-100.3.786.056-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2006, S. 8, Publ. 3345106).
Gründungsstatuten:
09.01.2006.
Statutenänderung:
19.06.2009.
Sitz neu:
Muhen.
Domizil neu:
Nidermattstrasse 2, 5037 Muhen.
Zweck:
Vertrieb, Projektierung und Bau von kompletten Betriebsanlagen im Bereich Biogas- und Umwelttechnologie;
Erbringung sämtlicher Dienstleistungen und Handel mit Nebenprodukten im Bereich Biogas und Umwelttechnik;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen per Brief oder per e-mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viscione, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burri, Josef, von Adligenswil, in Ballwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revia Revisions- und Beratungs AG, in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Armin, von Ermensee, in Ermensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Weber, Xaver, von Hohenrain, in Kleinwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hohenrain, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3220864, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BiogasTec AG, in Ballwil, CH-100.3.786.056-6, Sonnegg 4, 6275 Ballwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.01.2006.
Zweck:
Vertrieb, Projektierung und Bau von kompletten Betriebsanlagen im Bereich Biogas- und Umwelttechnologie;
Erbringung sämtlicher Dienstleistungen und Handel mit Nebenprodukten im Bereich Biogas und Umwelttechnik;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder Telefax.
Eingetragene Personen:
Viscione, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burri, Josef, von Adligenswil, in Ballwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Xaver, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Armin, von Ermensee, in Ermensee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Revia Revisions- und Beratungs AG, in Kriens, Revisionsstelle.