Informazioni su Vitor Marcelo Vaz Rodrigues
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vitor Marcelo Vaz Rodrigues
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006038756, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
solpedia gmbh, in Schlieren, CHE-109.477.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741375).
Statutenänderung:
16.05.2024.
Firma neu:
Solpedia GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Badenerstrasse 580, 8048 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaz Rodrigues, Vitor, portugiesischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moreira da Costa, Roberto, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005813798, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SIMURO Baubedarf AG, in Baar, CHE-130.438.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006861).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaz Rodrigues, Vitor Marcelo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005741375, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plüss Informatik GmbH, bisher in Münchenbuchsee, CHE-109.477.283, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815789).
Statutenänderung:
20.04.2023.
Firma neu:
solpedia gmbh.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Brandstrasse 29, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Finanzdienstleistungen aller Art und die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, die Erbringung von Finanzdienstleistungen und Dienstleistungen in den Bereichen Beratung von Unternehmen, Erarbeitung von Struktur- und Umstrukturierungsmassnahmen, Verkauf- und Managementtraining, Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten sowie die Steuerberatung für Unternehmen und Privatpersonen und das Ausfüllen von Steuererklärungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Immobilien und Liegenschaften, Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sowie auch Handel und Vertrieb von Waren aller Art.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Michel, von Murgenthal, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaz Rodrigues, Vitor, portugiesischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.