Informazioni su Angelin Vaudan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Angelin Vaudan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4358359, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Betica SA, succursale de Sion, à Sion, CHE-220.399.775, succursale suisse (No. FOSC 46 du 07.03.2006, Publ. 3275266).
Siège principal à:
Meyrin.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
CHE-106.125.149.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Evéquoz, Grégoire, de Conthey, à Sion, avec signature collective à deux;
Montel, Raymond, citoyen français, à Genève, avec signature collective à deux;
Vaudan, Angelin, de Bagnes, à Bagnes, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Habda, Hamed Daniel, dit Daniel, ressortissant français, à Port-Valais, avec signature collective à deux;
Kabashi, Eliot, ressortissant kosovar, à Miège, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 5432484, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Sogesa Société de Gestion des Energies SA, à Bagnes, CH-621.3.001.347-0, société anonyme (FOSC no 209 du 28.10.2008, p. 18, publ. 4709134).
Personnes et signatures radiées:
Maret, Daniel, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Vaudan, Angelin, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Joris, Philippe, de Vollèges, à Levron (Vollèges), administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Delamorclaz, Elisabeth, de Bagnes, à Villette (Bagnes), administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Fumeaux, Eric, de Bagnes, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Maret, Christophe, de Conthey, Vétroz et Vollèges, à Vollèges, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 2682334, Ufficio del registro di commercio Vallese
Betica SA, succursale de Sion, à Sion, CH-626.9.009.630-8, avenue de la Gare 19, 1950 Sion, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
Betica SA.
Nature juridique du siège principal:
société anonyme.
Siège principal:
Meyrin.
Date des statuts du siège principal:
28.04.2000.
But du siège principal:
exploitation d'un bureau d'ingénieurs-conseils pour l'étude technique en chauffage sanitaire, ventilation, climatisation, électricité.
Personnes inscrites:
Sauthier, Edmond, de Saxon, à Savièse, administrateur, avec signature individuelle;
Montel, Raymond, citoyen français, à Genève, avec signature collective à deux;
Vaudan, Angelin, de Bagnes, à Bagnes, avec signature collective à deux;
Bétrisey, Dominique, de Ayent, à Sion, avec signature collective à deux;
Evéquoz, Grégoire, de Conthey, à Sion, avec signature collective à deux.