Informazioni su Bruno Vattioni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Vattioni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005373218, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Säntis-Schwebebahn AG, in Hundwil, CHE-105.771.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vattioni, Bruno, von Schwellbrunn, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Pascal, von Basel, in Arosa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dähler, Urs, von Appenzell, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Martin, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004967019, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Appenzellerland Tourismus AG, in Herisau, CHE-114.679.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Niklaus, von Appenzell, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vattioni, Bruno, von Schwellbrunn, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004827331, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ostschweizer Gästekarte GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-446.473.210, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, S.0, Publ. 3221703).
Statutenänderung:
09.12.2019.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o St.Gallen-Bodensee Tourismus, Bankgasse 9, 9001 St. Gallen.
Vinkulierung neu:
[gestrichen:].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
hotellerie Ostschweiz (CHE-362.813.918), in Rheineck, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Vattioni, Bruno, von Schwellbrunn, in Herisau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Majer, Urs, von Grabs, in Rheineck, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appenzellerland Tourismus AG (CHE-114.679.384), in Herisau, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
St.Gallen-Bodensee Tourismus (CHE-108.783.487), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Thurgau Tourismus (CHE-108.343.639), in Romanshorn, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Toggenburg Tourismus (CHE-113.365.500), in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kirchhofer, Thomas, von St. Gallen, in Altstätten SG (Altstätten), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Andreas Peter, von Schaffhausen, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gressbach, Christian, von Ebnat-Kappel, in Lichtensteig, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.