Informazioni su Dr. Shohreh Valiani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Shohreh Valiani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004616743, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vertex Financial Management GmbH, in Zürich, CHE-393.206.252, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2014, S.0, Publ. 1303927).
Statutenänderung:
11.04.2019.
Firma neu:
Vertex Services GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vertex Services Sàrl) (Vertex Services Sagl) (Vertex Services Ltd liab. Co).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung bezüglich Geldanlagen, Krediten, Hypotheken, Versicherungen, Rechts- und Steuerfragen sowie die Vermögensverwaltung und die Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten. Des Weiteren betreut die Gesellschaft Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen bei der Ansiedlung in sowie beim Wegzug aus der Schweiz und damit verbundener Tätigkeiten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im dem Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valiani, Dr. Shohreh, deutsche Staatsangehörige, in Egg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Feusisberg].
Numero di pubblicazione: 1303927, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vertex Financial Management GmbH, in Zürich, CHE-393.206.252, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, Publ. 1209925).
Domizil neu:
Uraniastrasse 12, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valiani, Shahrzad, iranische Staatsangehörige, in Teheran (IR), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valiani, Dr. Shohreh, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 1209925, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
InfoParadise GmbH, in Horgen, CH-020.4.044.454-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2011, Publ. 6057316).
Statutenänderung:
20.11.2013.
Firma neu:
Vertex Financial Management GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vertex Financial Management Sàrl) (Vertex Financial Management Sagl) (Vertex Financial Management Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Widmerstrasse 66, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung bezüglich Geldanlagen, Krediten, Hypotheken, Versicherungen, Rechts- und Steuerfragen sowie die Vermögensverwaltung und die Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Sie kann Liegenschaften im ln- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valiani, Dr. Shohreh, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Valiani, Shahrzad, iranische Staatsangehörige, in Teheran (IR), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.