Informazioni su Giampaolo Vacca
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Giampaolo Vacca
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3184449, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Meldungs Nr. 3'175'539, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'370 vom 17.11.2016 GHT Global Heating Technologies AG, in Baar, CHE-162.729.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacca, Giampaolo, italienischer Staatsangehöriger, in Loveland (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: von Plan-les-Quates].
Numero di pubblicazione: 2718071, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GHT Global Heating Technologies AG, in Baar, CHE-162.729.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264159).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vacca, Giampaolo, italienischer Staatsangehöriger, in Loveland (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tiberini, Antonio, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Müller Tiberini, Franziska Regula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 942253, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GHT Global Heating Technologies GmbH, in Baar, CH-170.4.010.199-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 21, Publ. 5988510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vacca, Giampaolo, italienischer Staatsangehöriger, in Loveland (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 1740 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tiberini, Antonio, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 1860 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].