Informazioni su Peter Gottfried Urfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Gottfried Urfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005130622, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Urfer Optik AG, in Interlaken, CHE-102.617.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, S.0, Publ. 2339377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urfer, Peter Gottfried, von Bönigen, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urfer, Peter Bruno, von Bönigen, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Urfer-Valko, Fabienne Chantal, von Murten, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Urfer, Dario Dominic, von Bönigen, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Adrian, von Schwarzenburg, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2100606, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Urfer Optik AG, in Interlaken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.1994, S. 1973). Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehrere Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urfer, Ursula, von Bönigen, in Unterseen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rolf Moser, Buchhaltungs- und Treuhandbüro, von Zäziwil, in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urfer, Peter Bruno, von Bönigen, in Unterseen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dialog Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle;
Urfer, Peter Gottfried, von Bönigen, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Garage Urfer AG, in I n t e r l a k e n, Betrieb einer Autogarage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 05.01.1998, S. 4).
Firma neu:
Garage Urfer AG in Nachlassliquidation. Mit Beschluss vom 13.4.1999 hat der Gerichtspräsident 1 des Gerichtskreises XI Interlaken-Oberhasli den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoegger, August, von Wuppenau, in Meikirch, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Urfer, Peter, von Bönigen, in Unterseen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Degen, Cornelia, von Güttingen, in Unterseen, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].