Informazioni su Christian Wolfgang Unger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Wolfgang Unger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004683036, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swiss Fair-Trade AG, in Basel, CHE-449.642.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843541).
Statutenänderung:
27.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3254209, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swiss Fair-Trade AG, in Basel, CHE-449.642.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2734693, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
media pine AG, in Baar, CHE-369.402.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unger, Christian Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Dr. Sebastian Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cohausz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.