Informazioni su Paul Umbricht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Umbricht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3329105, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der AC-Service (Schweiz) AG, in Wettingen, CHE-109.712.395, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, Publ. 2071007).
Name neu:
Pensionskasse der AC-Service (Schweiz) AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 10.11.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterchi, Franz, von Bern, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoffmann, Thomas, von Windisch, in Gebenstorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jetzer, Urs, von Lengnau (AG), in Schwaderloch, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schori, Peter, von Radelfingen, in Meinisberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Umbricht, Paul, von Untersiggenthal, in Niederrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger, Alfred, von Thun, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2071007, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der AC-Service (Schweiz) AG, in Wettingen, CHE-109.712.395, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1057339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Danielle, von Neuendorf, in Feldbrunnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Franz, von Eriz und Obfelden, in Obfelden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Thomas, von Windisch, in Gebenstorf, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Umbricht, Paul, von Untersiggenthal, in Niederrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Alfred, von Thun, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4542294, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Umbricht AG, in Untersiggenthal, CH-400.3.919.155-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2006, S. 2, Publ. 3652152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umbricht, Paul, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarm & Partner Treuhand AG, in Untersiggenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura (CH-400.9.009.282-0), in Baden, Revisionsstelle;
Umbricht, Dominik, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gebenstorf].