Informazioni su Fabian Ulrich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fabian Ulrich
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Ulrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006128720, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First Contact GmbH, in Horgen, CHE-105.617.272, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Fabian, von Olten, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Monika, von Werthenstein und Entlebuch, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4324033, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First Contact GmbH, in Zürich, CHE-105.617.272, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6626724).
Statutenänderung:
24.05.2018.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Vorderi Höchi 3, 8816 Hirzel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Fabian, von Olten, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Ulrich, Monika, von Entlebuch und Werthenstein, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 4283019, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First Contact (Training) GmbH, in Zürich, CHE-112.668.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, Publ. 6630198).
Statutenänderung:
24.05.2018.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Vorderi Höchi 3, 8816 Hirzel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Fabian, von Olten, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Ulrich, Monika, von Entlebuch und Werthenstein, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].