Informazioni su Isabelle Uldry
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Isabelle Uldry
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2664037, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TFI Holding SA, in Wollerau, CHE-101.887.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uldry, Isabelle, von Pont-en-Ogoz, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Vevey].
Numero di pubblicazione: 1833401, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TFI Financière et Holding S.A., in Wollerau, CHE-101.887.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 945029).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uldry, Isabelle, von Pont-en-Ogoz, in Vevey, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Pont-en-Ogoz].
Numero di pubblicazione: 5770302, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
TFI Financière et Holding S.A., bisher in Fribourg, CH-217.0.137.878-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, S. 5, Publ. 4568106).
Statutenänderung:
30.06.2010.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Dr. iur. Beat Schumacher, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Beteiligungen sowie Finanzierungen in den Bereichen Immobilien, Transport, Tourismus, Hotellerie, Freizeit, Industrie und Dienstleistungen;
Tätigung sämtlicher Geschäfte finanzieller, kaufmännischer oder industrieller Art sowie Geschäfte in Bezug auf Grundeigentum und bewegliche Sachen;
Beteiligungen;
Gewährung von Darlehen und Garantien.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 actions de Fr. 1'000.--, au porteur.].
Publikationsorgan neu:
SHAB. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jean-Petit-Matile, Christian, de Pompaples, à Prilly, adm. secrétaire, mit signature collective à 2.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corminboeuf, David, von Ménières, in Saint-Légier-La Chiésaz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: de Ménières, à Saint-Légier-La Chiésaz, adm. président, mit signature individuelle];
Uldry, Carine, von Pont-en-Ogoz, in Bussigny-sur-Oron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: de Pont-en-Ogoz, à Bussigny-sur-Oron, adm. mit signature collective à 2 avec le président ou le secrétaire];
Uldry, Isabelle, von Pont-en-Ogoz, in Pont-en-Ogoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: de Pont-en-Ogoz, à Le Bry, adm. mit signature collective à 2 avec le président ou le secrétaire];
Uldry, Mathias, von Pont-en-Ogoz, in Blonay, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: de Pont-en-Ogoz, à Blonay, adm. mit signature collective à 2 avec le président ou le secrétaire];
Ernst & Young SA, in Lausanne (CH-550-0139941-8), Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young SA (CH-550-0139941-8), à Lausanne, organe de révision].