Informazioni su Orhan Ünaldi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Orhan Ünaldi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005678693, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Altay Travel GmbH, in Bern, CHE-109.461.299, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ünaldi, Orhan, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demir, Selin, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Demir, Emre, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6382942, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Altay Travel GmbH, in Bern, CH-020.4.024.557-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 4, Publ. 5492300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ünaldi, Bayram, türkischer Staatsangehöriger, in Maltepe-Istanbul (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ünaldi, Orhan, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6225994, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sun Tours International GmbH, bisher in Bern, CH-036.4.048.849-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 3, Publ. 5858222).
Statutenänderung:
26.01.2011.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 55, 8152 Glattbrug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ünaldi, Orhan, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarim, Cüneyt Rahmi, türkischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Elitutar, Tamer, türkischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.