Informazioni su Heidi Tschudin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heidi Tschudin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005130412, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.820.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Kurt, von Müllheim, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschudin, Heidi, von Waldenburg, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Russikon, in Bassersdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Haupt, Ulrich, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Meier, Alain, von Quarten, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schneider, Reto, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Seefeldt, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Burgunder, Patrick, von Meilen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hitz, Oliver, von Schneisingen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häfeli, Margaux, von Klingnau, in Klingnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Parer, Andreas, von Adelboden, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Simone, Katia, von Wohlen (AG), in Widen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2693105, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Arcadia Sprachschule Basel GmbH, in Basel, CHE-113.022.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2009, S. 8, Publ. 4948140).
Statutenänderung:
02.12.2015.
Firma neu:
Arcadia Sprach-, Weiterbildungs- und Sportschule GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Sprach-, Weiterbildungs- und Sportschule. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen sowie deren Vertretungen übernehmen. Sie kann insbesondere auch Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Högger, Susanna, von St. Gallen und Zürich, in Olsberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Tschudin, Heidi, von Waldenburg, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Benno Achilles, von Grellingen, in Nenzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: 4948140, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Arcadia Sprachschule Basel GmbH, in Basel, CH-270.4.014.728-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2006, S. 4, Publ. 3472462). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Heidi, von Waldenburg, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien].