Informazioni su Markus Tschirky
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Tschirky
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005923150, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Portfer AG, bisher in Baar, CHE-466.737.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124884).
Statutenänderung:
19.12.2023.
Firma neu:
1comet AG.
Sitz neu:
Ennetbürgen.
Domizil neu:
Oberbaumgarten 1, 6373 Ennetbürgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Engineeringdienstleistungen, die Entwicklung von Leichtbauflugzeugen sowie den Handel und den Vertrieb von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen und Lizenzen sowie Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschirky, Markus, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meienberg, Benjamin René, von Menzingen, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Donat Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005497259, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
P. Füllemann Immo AG in Liquidation, in Weesen, CHE-112.994.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332944).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschirky, Markus, von Mels, in Mels, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005262719, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Apotheke zum Schwefelbad AG, in Sargans, CHE-341.279.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S.10, Publ. 6050446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anrig-Prinz, Erna, von Sargans, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Öhri, Marco, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Öhri, Florentina Bernarda, liechtensteinische Staatsangehörige, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tschirky, Markus, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonderer, Samira Astrid, von Sargans, in Sargans, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.