Informazioni su Jacqueline Tschanz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jacqueline Tschanz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004699832, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
SWISSBROKE AG Chur, in Chur, CHE-109.382.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Del Grosso, Armando, italienischer Staatsangehöriger, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felix, Marco, von Haldenstein, in Trimmis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Jacqueline, von Sigriswil, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minger, Olivier Richard, von Fraubrunnen, in Steinhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Andreas, von Altstätten, in Chur, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geerlings, Erik, von Brusio, in Grüsch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarnutzer, Andrin, von Schiers, in Schiers, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mager, Denise Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Vilters-Wangs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 731736, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
SWISSBROKE AG B & M Partner, in Chur, Betrieb als unabhängiger Versicherungsbroker in den Bereichen der KMU, der öffentlichen Hand, unabhängiger Schadensregulierungen, Riskmanagement usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2001, S. 10268).
Domizil neu:
Stelleweg 4, 7000 Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Jacqueline, von Sigriswil, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Generalagentur Chur, in Chur, Helvetia Passage 9, 7001 Chur, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft.
Rechtsnatur:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
St. Gallen.
Eingetragen im HRG am HS:
20.02.1883 [letzte Publikation: SHAB Nr.16 vom 24.01.1995, S. 441].
Zweck:
Betrieb der Feuerversicherung und jeder andern Art direkter Versicherung sowie Betrieb der Rückversicherung;
ausgenommen bleibt die direkte Lebensversicherung;
die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen:
Hunger, Felix, von Safien und Chur, in Chur, Leiter der Generalagentur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaniel, Josef, von Tinizong, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Rudolf, von Madiswil, in Malix, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Jacqueline, von Sigriswil, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.