Informazioni su Roger Friedrich Trunz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Friedrich Trunz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005685571, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RoMaPe AG, in Bern, CHE-458.827.579, Marktgasse 51, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Trunz, Roger Friedrich, von Schötz und Niederhelfenschwil, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ochsner, Markus Urs, von Einsiedeln, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruth, Peter, von Lauwil, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005253216, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Tecpartner Holding AG, in Bern, CHE-235.690.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842125).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschi, Christophe, von Schafisheim, in Murten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, André Pascal, von Langnau im Emmental, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trunz, Roger Friedrich, von Schötz, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3561031, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Utility Solutions AG, in Bern, CHE-412.186.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 966479).
Firma neu:
Swiss Utility Solutions AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.05.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusermann, Markus, von Bern, Egliswil und Münchenbuchsee, in Kräiligen (Bätterkinden), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trunz, Roger Friedrich, von Schötz, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weilharter, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahli, Christian, von Wohlen bei Bern, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].