Informazioni su Wolfgang Rudolf Fritz Trüschel
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wolfgang Rudolf Fritz Trüschel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005814881, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rhykönig AG, in Basel, CHE-114.501.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmänner, Manfred, von Buchs (SG), in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Manuel, von Affoltern im Emmental, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005585524, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Fox Venture Capital GmbH, bisher in Himmelried, CHE-201.592.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156314).
Statutenänderung:
30.09.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Gerbergasse 40, 4001 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Peter, von Oberwil (BL), in Himmelried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Nachbur, Andreas, von Büren (SO), in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005156314, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fox Venture Capital GmbH, in Himmelried, CHE-201.592.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nachbur, Andreas, von Büren (SO), in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüschel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Näf, Peter, von Oberwil (BL), in Himmelried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.