Informazioni su Karl Trüb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Trüb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005825671, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Trüb Trachslau AG, in Einsiedeln, CHE-106.905.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Dr. Peter, von Rheineck und Birmensdorf, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüb, Karl, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Gregor, von Oberdiessbach, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bleiken bei Oberdiessbach, in Horgen];
Trüb, Lino, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne (CH-100.3.004.354-1)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005812674, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wertag Aktiengesellschaft für Wertstoffsortierung und Deponiebetrieb, in Horgen, CHE-100.788.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Dr. Peter, von Rheineck und Birmensdorf ZH, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüb, Karl, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Gregor, von Oberdiessbach, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Trüb, Lino, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005811705, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Trüb für Grün AG, in Horgen, CHE-148.770.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206518).
Statutenänderung:
24.07.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unternehmens für Planung, Bau und Unterhalt von Gärten und Sportplätzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, sowohl entgeltlich als auch unentgeltlich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüb, Karl, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Dr. Peter, von Birmensdorf (ZH), in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Gregor, von Oberdiessbach, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Trüb, Lino, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.