Informazioni su Alex Tresky
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alex Tresky
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005483692, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Tresky AG, in Thalwil, CHE-107.959.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresky, Alex, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Tresky, Dr. Miroslav, von Thalwil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2862437, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Tresky AG, in Thalwil, CHE-107.959.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2124289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandsberg, Thorleif, norwegischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresky, Alex, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5770862, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dr. Tresky AG, in Thalwil, CH-020.3.926.810-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S. 32, Publ. 4553264).
Statutenänderung:
22.04.2010.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Dr. Tresky S.A.) (Dr. Tresky Ltd) (Dr. Tresky Inc.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Fabrikation und Verkauf von Produktionsmaschinen und -einrichtungen, vorwiegend für die elektronische Industrie sowie jede damit in Zusammenhang stehende kommerzielle Tätigkeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Dr. Tresky Engineering', Thalwil , gemäss Bilanz per 31.12.1989 zum Preis von CHF 590'296.48, von dem CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GUAP AG, in Tschiertschen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresky, Alex, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brandsberg, Thorleif, norwegischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].