Informazioni su Dr. Dietmar Max Ewald Treichel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Dietmar Max Ewald Treichel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005585267, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GYRON.AERO AG, in Bern, CHE-177.384.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treichel, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004997231, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
aventura.aero AG, in Männedorf, CHE-177.384.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909449).
Statutenänderung:
22.09.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbani, Marco, von Bern, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubmann, Alphons, von Bichelsee-Balterswil, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Daniel Yves, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Patrik, von Lengnau (AG), in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treichel, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1004981288, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Overpar Solutions GmbH, in Adligenswil, CHE-423.018.088, Meiersmattstrasse 9, 6043 Adligenswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2020.
Zweck:
Wissenschaftliche Dienstleistungen, Training, Coaching, eLearning, Software-Entwicklung und Beratung.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 18.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Endres, Irma, von Winterthur, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Treichel, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.