Informazioni su Kiang Ngo Tran
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Kiang Ngo Tran
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004983564, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ANGOS AG, in Spreitenbach, CHE-401.293.284, Althaustrasse 1, 8957 Spreitenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.2020.
Zweck:
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 11.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tran, Kiang Ngo, von Spreitenbach, in Spreitenbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tran, Andy, von Niederrohrdorf, in Spreitenbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tran, Samantha, von Niederrohrdorf, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5324576, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
J & M Gastronomie GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.415-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2006, S. 17, Publ. 3420228).
Statutenänderung:
22.01.2009, 01.10.2009. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 12.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Heinz Joseph, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heng, Kiang Gek, von Zürich, in Spreitenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Tran, Kiang Ngo, von Spreitenbach, in Spreitenbach, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.