Informazioni su Jakob Trachsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Trachsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6783040, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Energie- und Wasserversorgung Oberburg, in Oberburg, CH-053.8.016.576-5, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 4, Publ. 5297284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Jakob, von Lenk, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brünisholz, Jakob, von Wahlern, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Bernhard, von Galmiz, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bichsel, Peter, von Heimiswil, in Oberburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Oberburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Güller, Heinz, von Hüttikon, in Lotzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5885150, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NetZulg AG, in Steffisburg, CH-092.3.015.412-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2007, S. 4, Publ. 4052294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Jakob, von Lenk, in Thun, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2226674, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Youtility AG, in Bern, Entwicklung von Produkten und Dienst- sowie Supportleistungen für Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2003, S. 3, Publ. 951674).
Statutenänderung:
20.05.2003, 19.12.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 5'500'000.-- [bisher: CHF 4'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'500'000.--.
Aktien neu:
55'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 40'000 Namenaktien zu CHF 100.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ender, Meinrad, von Niederwil AG, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Jakob, von Lenk, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Hermann, von Emmen und Ennetbürgen, in Münchenbuchsee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenthaler, Bruno, von Bolligen und Bern, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle [bisher: ATAG Ernst & Young AG, in Bern].