Informazioni su Jean-Marie de Torrenté
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jean-Marie de Torrenté
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006104875, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Hôtel de la Dent du Midi Sàrl, à Saint-Maurice, CHE-319.482.619, Avenue du Simplon 1, 1890 St-Maurice, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.06.2024.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un hôtel et d'un café-restaurant Hôtel de la Dent du Midi. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, y compris l'acquisition et la vente de biens immobiliers. La société peut consentir des prêts aux associés.
Capital social:
CHF 68'000.00.
Faits qualifiés:
apports en nature: selon contrat authentique de transfert de patrimoine du 21.06.2024 et inventaire au 31.12.2023, la société reprend les actifs de CHF 1'693'947.38 et les passifs envers les tiers de CHF 1'625'043.47 de l'entreprise individuelle "Jean-Marie Torrenté" à Saint-Maurice (CHE-109.973.004), en échange de 680 parts sociales de CHF 100.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 21.06.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
de Torrenté, Jean-Marie, de Monthey, à Saint-Maurice, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 680 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004468647, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Forteresse historique de St-Maurice, à Saint-Maurice, CHE-109.528.696, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6536316).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roch, Jean-Didier, de Collombey-Muraz, à Saint-Maurice, président du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux;
Torrenté, Jean-Marie, de Monthey, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux;
Andrey, Dominique, de Plasselb, à Martigny, membre du conseil de fondation et du bureau, sans droit de signature;
Froidevaux, Denis, de Le Noirmont, à Penthalaz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Imesch, Sébastien, de Brig-Glis, à Vérossaz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Jayet née Giroud, Françoise, de Hermenches et Moudon, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Rapin, Jean-Jacques, de Corcelles-près-Payerne, à Lausanne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Solfrini, Laëtitia, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Teysseire, Eric, de Genève, à Lausanne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Galliker, Michel, de Beromünster, à Saint-Maurice, président du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux;
Barman, Léonard, de Vérossaz, à Vérossaz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Frei, Pierre, de Rietheim, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Schöni, Marc, de Langnau im Emmental, à Vionnaz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Siegfried, Gladys, de Arni (BE) et Suhr, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
de Torrenté, Linda, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1457857, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Pro Agauno, à Saint-Maurice, CHE-114.056.378, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6536592).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rimet, Laurent, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre et trésorier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Torrenté, Jean-Marie, de Monthey, à Saint-Maurice, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Jayet, Françoise, de Champéry, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature;
NOFIVAL SA (CH-621.3.002.011-3), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Coutaz, Lionel, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre et trésorier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Gex, Alexandre, de Saint-Maurice, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature;
Robatel, Pierre Yves, de Prez-vers-Noréaz, à Saint-Maurice, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Bender SA (CHE-105.760.567), à Martigny, organe de révision.