Informazioni su Yilmaz Tok
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yilmaz Tok
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4359867, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Yesilkaya Express GmbH, bisher in Birsfelden, CHE-240.442.813, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, Publ. 6170068).
Statutenänderung:
08.02.2018.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Walo C. Ilg, Balderstrasse 13, 3007 Bern.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Ausführen von Transporten in den Bereichen Paketdienste und Zeitungsverteilung sowie von Möbeltransporten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yesilkaya, Aziz, türkischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dersim Genossenschaft (CHE-439.678.563), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ilg, Walo C., von Ermatingen und Salenstein, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Tok, Yilmaz, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3443389, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dersim Genossenschaft, in Bern, CHE-439.678.563, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2422043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tok, Yilmaz, türkischer Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Vizepräsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1436305, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dersim Logistik GmbH, in Bern, CHE-113.510.305, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yildirim, Cafer, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klingler, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tok, Yasmin, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tok, Yilmaz, türkischer Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ilg, Walo Conrad, von Salenstein, in Bern, Sekretär der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Dersim Genossenschaft (CHE-439.678.563), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Dersim Genossenschaft (CH-036.5.056.605-2)].