Informazioni su Maurizio Togni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Maurizio Togni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005833613, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005515913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Charrière, Bettina Isabelle, von Val-de-Charmey, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Togni, Maurizio, von Verzasca, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3005877, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
CEL Bedretto SA, in Bedretto, CHE-114.754.850, società anonima (FUSC no. 242 del 14.12.2015, Pubbl. 2537595).
Statuti modificati:
28.07.2016.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Orelli, Emilio, da Bedretto, in Bedretto, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Triulzi, Elio, da Lodrino, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due;
Orelli, Diego, da Bedretto, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due;
Togni, Maurizio, da Brione Verzasca, in Zurigo, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pini, Mauro, da Airolo, in Bedretto, presidente, con firma collettiva a due;
Leonardi, Ivan, da Bedretto, in Pollegio, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Leonardi, Damiano, da Bedretto, in Quinto, membro, con firma collettiva a due;
Losa, Edi, da Onsernone, in Verscio (Terre di Pedemonte), membro, con firma collettiva a due;
Tagliabue, Osvaldo, da Serravalle, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due;
Vicari, Damiano, da Caslano, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: 2537595, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
CEL Bedretto SA, in Bedretto, CHE-114.754.850, società anonima (FUSC no. 239 del 09.12.2015, Pubbl. 2529689).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Orelli, Diego, da Bedretto, in Bedretto, membro, con firma collettiva a due [finora: presidente con firma collettiva a due];
Togni, Maurizio, da Brione Verzasca, in Zurigo, presidente, con firma collettiva a due [finora: in Zurigo (Zürich), membro con firma collettiva a due].