Informazioni su Rudolf Toggenburg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Toggenburg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2703462, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Autocom AG, in Ilanz, CH-350.3.001.066-0, Vermieten von Automobilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.1996, S. 6493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toggenburg, Rudolf, von Ruschein, in Laax, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Heinz, von Schwanden GL, in Maienfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 778230, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Weisse Arena AG, in Laax, Bau und Betrieb von touristischen Beförderungsanlagen, von Hotel- und Restaurationsbetrieben, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien sowie Handel mit Sport-, Souvenir- und Bekleidungsartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2001, S. 8279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toggenburg, Rudolf, von Ruschein, in Laax, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casutt, Renatus, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Dr. P. Curdin, von Andeer, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Casutt-Derungs, Silvia, von Suraua und Falera, in Falera, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohm, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Horn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Autocom AG Ilanz, in Ilanz, Vermieten von Automobilen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.75 vom 19.4.1995, S.2125).
Statutenänderung:
16.8.1996.
Firma neu:
Autocom AG.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: CHF 50000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.50000.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 2000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Auto-Vorab AG, in Ilanz. Aktiven von CHF 14165.70 und Passiven von CHF 115152 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 03.10.1996 und Fusionsbilanz per 31.12.1995 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt infolge Fusion unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincenz, Fabian, von Trun, in Ilanz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toggenburg, Rudolf, von Ruschein, in Laax, Mitglied, mit Einzelunterschrift.