Informazioni su Dr. Lüder W. Tockenbürger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Lüder W. Tockenbürger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4440455, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dissel GmbH, bisher in Zug, CHE-114.506.602, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2010, Publ. 5860848).
Statutenänderung:
10.08.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Möhrlistrasse 97, 8006 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tockenbürger, Lüder, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (SG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dissel, Rachel, britische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1571181, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pro4S & Partner GmbH, in Gossau SG, CHE-105.182.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6745526). [gestrichen: Weitere Geschäftsadresse: c/o Dr. Matthias Müller, Kornfeldstrasse 16a, 9323 Steinach.].Weitere Adresse: Fabrikstrasse 7, 9200 Gossau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Matthias, von Steinach, in Gossau SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Steinach];
Tockenbürger, Dr. Lüder, von Berg SG, in Berg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Tockenbürger, Petra, von Berg SG, in Berg SG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige].
Numero di pubblicazione: 5152008, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pro4S & Partner GmbH, in Gossau SG, CH-320.4.046.783-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 9, Publ. 3893418).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Neue] Weitere Geschäftsadresse: c/o Dr. Matthias Müller, Kornfeldstrasse 16a, 9323 Steinach. [Neue] Weitere Geschäftsadresse: c/o Dr. Lüder Tockenbürger, Weiherstrasse 13, 9303 Berg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Dr. Walter, von Alt St. Johann und Gossau SG, in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Müller, Dr. Matthias, von Steinach, in Steinach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Speicher und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Tockenbürger, Dr. Lüder, deutscher Staatsangehöriger, in Berg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Steinach und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Koller Müller-Oberle, Monika, von Steinach, in Steinach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.