Informazioni su Ronny Patrick Tobler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ronny Patrick Tobler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005690044, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Refense AG, in Freienbach, CHE-150.121.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004683855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freund, Fabian Marco, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Ronny Patrick, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, Delegierter und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwygart, Ulrich Friedrich, von Meikirch, in Altendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004683855, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Refense AG, in Freienbach, CHE-150.121.310, Kantonsstrasse 25, 8807 Freienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.07.2019. 18.07.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Angeboten im Bereich Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 100.00 und 4'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.07.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tobler, Ronny Patrick, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freund, Fabian Marco, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lacoste, Philip David, von Hohentannen, in Dietlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Pascal Oliver, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3843173, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Pandally AG, in Freienbach, CHE-198.597.740, Kantonsstrasse 25, 8807 Freienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Angeboten im Bereich Hard- und Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 3'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.10.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Tobler, Ronny Patrick, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Vuruna, Natasa, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Pascal Oliver, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Alexander Tristan, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.