Informazioni su Dervish Tishukaj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dervish Tishukaj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004812105, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Immo made AG, in Zollikofen, CHE-206.529.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashaj, Manfred, von Wädenswil, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3697009, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Billard-Hallen-Einrichtungen BHE GmbH, in Bern, CHE-106.565.643, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 520 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stepper, Alyoscha Henri Gerhard, von Vully-les-Lacs, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 520 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3692141, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MDR Club GmbH, in Bern, CHE-358.741.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293045).
Statutenänderung:
28.07.2017.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Worblaufenstrasse 161, 3048 Worblaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tishukaj, Dervish, von Bern, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juniku, Artor, von Muri bei Bern, in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.