Informazioni su Claude Thürler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Thürler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004984683, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
INERA SA, à Fully, CHE-366.050.585, société anonyme (No. FOSC 210 du 30.10.2018, Publ. 1004487102).
Modification des statuts:
02.09.2020. 02.09.2020.
Nouveau capital-actions:
CHF 600'000.00 [précédemment: CHF 400'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 600'000.00 [précédemment: CHF 400'000.00].
Nouvelles actions:
6'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 4'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions. Statuts modifiés également sur des points non soumis à publication.
Inscription ou modification de personne(s):
Hirtzlin, Michel, de Porrentruy, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Thürler, Claude, de Jaun, à Vuadens, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3952857, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
netplus.ch SA, à Sierre, CHE-112.103.191, société anonyme (No. FOSC 128 du 05.07.2017, Publ. 3625605).
Modification des statuts:
14.12.2017.
Nouveau capital-actions:
CHF 1'194'740.00 [précédemment: CHF 1'075'270.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'194'740.00 [précédemment: CHF 1'075'270.00].
Nouvelles actions:
119'474 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts [précédemment: 107'527 actions nominatives de CHF 10.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Thürler, Claude, de Jaun, à Vuadens, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sudan, Frédéric Alexandre, de Broc, à Bulle, administrateur, avec signature collective à deux;
Surer, Marc Antoine, de Romainmôtier-Envy, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2517933, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
netplus.ch SA, à Sierre, CHE-112.103.191, société anonyme (No. FOSC 114 du 17.06.2014, Publ. 1558255).
Modification des statuts:
10.11.2015, 10.11.2015.
Nouveau capital-actions:
CHF 1'075'270.00 [précédemment: CHF 1'000'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'075'270.00 [précédemment: CHF 1'000'000.00].
Nouvelles actions:
107'527 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 100'000 actions nominatives à CHF 10.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jan, Christian, de Corcelles-près-Payerne, à Lavigny, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettaz, Pierre-André, de Riddes, à Savièse, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Riddes];
Thürler, Claude, de Jaun, à Vuadens, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Gisiger, Dieter, de Selzach, à Gland, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].