Informazioni su Jacob Tackmann Thomsen
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jacob Tackmann Thomsen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004564368, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Instapayment Holding Switzerland AG, in Zug, CHE-266.606.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomsen, Jacob Tackmann, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hanspeter, von Aarwangen, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004524489, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vault Security Systems AG, in Zürich, CHE-476.594.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomsen, Jacob Tackmann, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004455665, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Inpay Holding Switzerland AG, bisher in Zürich, CHE-266.606.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909553).
Statutenänderung:
28.08.2018.
Firma neu:
Instapayment Holding Switzerland AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Halten, Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Dienstleistungen für Vertreiber von Produkten mittels Internet und ähnlicher Formen der Telekommunikation im Zusammenhang mit dem bargeldlosen und papierlosen Zahlungsverkehr;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Nicola, von Schwyz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Clements, John Stuart, von Moosleerau, in Paphos (CY), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hanspeter, von Aarwangen, in Böttstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thomsen, Jacob Tackmann, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].