Informazioni su Pierre Thomas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Thomas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3705622, Ufficio del registro di commercio Vallese
Atib SA, à Martigny, CH-621.3.000.073-2, études et entreprises de travaux techniques, notamment l'étude et la réalisation des aménagements du territoire, des infrastructures, etc... (FOSC no 148 du 03.08.1999, p. 5284).
Personne et signature radiée:
Thomas, Pierre, de Saxon, à Saxon, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Gaugler Thomas, Nathalie, de Saxon, à Blonay, administratrice unique, avec signature individuelle.
Ufficio del registro di commercio Vallese
SI La Cible SA, à Sion, immobilier, société anonyme (FOSC no 54 du 17.03.1995, p. 1507).
Nouvelle adresse:
ch. des Amandiers 87, 1950 Sion.
Personnes et signatures radiées:
de Lavallaz, Antoine, de Sion, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Donnet-Descartes, Jean-Daniel, de Monthey, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux;
Thomas, Pierre, de Saxon, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Buclin, Christian, de Semsales, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Promozéphir Sion SA, à Sion, achat, vente, location de tous biens immobiliers, société anonyme (FOSC du 04.02.1998, no 23, p. 850).
Nouvelle adresse:
c/o RS Fiduciaire Générale SA, rue des Vergers 14, 1951 Sion.
Personnes et signatures radiées:
Donnet-Descartes, Jean-Daniel, de Monthey, à Saxon, président, avec signature collective à deux;
Thomas, Pierre, de Saxon, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Haenni, Gaston, de Leuk, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne:
Sidler, Pierre, de Ingenbohl, à Riddes, administrateur unique, avec signature individuelle.