Informazioni su Monika Thöny
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika Thöny
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006062587, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Genossenschaft Alterswohnungen St. Martin, in Cazis, CHE-318.133.458, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny, Monika, von Grüsch, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Martin, von Winterthur, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005516589, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Genossenschaft Alterswohnungen St. Martin, in Cazis, CHE-318.133.458, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decurtins, Eduard, von Trun, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reich, Theresia, genannt Theres, von Cazis, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzi, Bruno, von Cazis, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thöny, Monika, von Grüsch, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2419707, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Genossenschaft grischa-Verlag, in Thusis, CHE-133.187.354, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6747554).
Firma neu:
Genossenschaft grischa-Verlag in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Peter Schönbächler, Vordere Gasse 41, 7012 Felsberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigg, Marco, von Cazis, in Cazis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thöny, Monika, von Grüsch und Heiligenschwendi, in Cazis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenn, Erhard, von Stierva, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Heidi, von Ferrera, in Furna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Remy, von Russikon, in Thusis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Katharina, von Sufers und Trub, in Sils im Domleschg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kohl, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Filisur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Peter, von Wädenswil und Einsiedeln, in Felsberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fürstenaubruck (Fürstenau), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].