Informazioni su Philip Thenu
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philip Thenu
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1513427, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Arvum Architektur & Immobilien AG, in Luzern, CHE-101.263.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, Publ. 1220477).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thenu, Philip, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5574098, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Marianne und Beat Müller-Burri, in Luzern, CH-100.7.028.461-4, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2004, S. 11, Publ. 2597332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boesch, Dr. Hans R., von Ebnat-Kappel und Zollikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thenu, Philip, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Bernhard, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber-Wermelinger, Pia, von Horw, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2453442, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Marianne und Beat Müller-Burri, in Luzern, CH-100.7.028.461-4, c/o Kirchengutsverwaltung der, Evangelisch-Reformierten, Kirchgemeinde Luzern, Morgartenstrasse 16, 6003 Luzern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.09.1997, 17.02.1999, 12.11.2003.
Zweck:
Gleichmässige Unterstützung ihrer Destinatäre, nämlich Heilsarmeecorps, in Bern, Kinderheim Frohheim, in Luzern, Kinderheim Lutisbach, in Oberägeri, Blindenheim Horw, in Horw und Fürsorgeamt der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde, in Luzern durch die Ausrichtung von Geldbeträgen.
Aufsichtsbehörde:
[Die Stiftungsaufsicht wird zu einem späteren Zeitpunkt übernommen.].
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle. letztwillige Verfügung vom 16.09.1997 letztwillige Verfügung vom 17.02.1999 Entscheid vom 12.11.2003. Stiftungsreglement vom 15.07.2004.
Eingetragene Personen:
Boesch, Dr. Hans R., von Ebnat-Kappel und Zollikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thenu, Philip, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbären, lic. iur. Daniel, von Lenk, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.