Informazioni su Josua Theiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Josua Theiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006095112, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung El Schaddai, in Arbon, CHE-114.957.092, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556858).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Levi, von Zürich, in Diepoldsau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Onwuka, Natalie Isabelle, von Schüpfheim, in Pfungen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Josua, von Spiez, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005152840, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung El Schaddai, in Arbon, CHE-114.957.092, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Samuel, von Buchberg, in Mettendorf TG (Hüttlingen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Philipp, von Wald (ZH) und Zürich, in Aarau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Ralf Andreas, von Schaffhausen, in Lohn SH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Josua, von Spiez, in Herrliberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diener, Levi, von Zürich, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arbon].
Numero di pubblicazione: HR02-1005148103, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HEKA Arbon GmbH in Liquidation, in Arbon, CHE-113.693.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728580).
Firma neu:
HEKA Arbon GmbH. Mit Beschluss vom 25.03.2021 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 24.09.2019 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2019 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Josua, von Spiez, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift].