Informazioni su Edouard Patrick Theiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Edouard Patrick Theiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006110002, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
zmaler.ch GmbH, in Zürich, CHE-114.263.204, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Edouard, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Simon, von Fulenbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schwerzenbach, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005425853, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004670885, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619581).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Firma neu:
Kerecis AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Dr. Christoph, von Flums, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurjónsson, Gudmundur Fertram, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].