Informazioni su Karine Tharin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karine Tharin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006059108, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Beemover SA, à Nendaz, CHE-230.837.541, société anonyme (No. FOSC 104 du 02.06.2021, Publ. 1005203654).
Modification des statuts:
30.04.2024.
Nouveau siège:
Vex.
Nouvelle adresse:
Roua de Pra Martin 1, 1981 Vex.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: en la forme écrite ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tharin, Karine, de Champagne, à Montreux, administratrice unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Berchten, Yan Eric, de Lausanne, à Montreux, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005114752, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Beemover SA, à Nendaz, CHE-230.837.541, société anonyme (No. FOSC 75 du 17.04.2019, Publ. 1004613132).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berchten, Yan Eric, de Lausanne, à Nendaz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Tharin, Karine, de Champagne, à Montreux, administratrice unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004613132, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Beemover SA, à Nendaz, CHE-230.837.541, société anonyme (No. FOSC 244 du 15.12.2017, Publ. 3935411).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tharin, Karine, de Champagne, à Chernex (Montreux), administratrice unique, avec signature individuelle;
NOFIVAL SA (CHE-107.401.228), à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Berchten, Yan Eric, de Lausanne, à Nendaz, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 17.12.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.