Informazioni su Joris Teulings
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Joris Teulings
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2389287, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Valerius Asset Management AG, in Wädenswil, CHE-114.907.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250765).
Firma neu:
Valerius Asset Management AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.09.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burink, Franke, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterhout (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Teulings, Joris, niederländischer Staatsangehöriger, in Culemborg (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teulings, Christiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5434174, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Valerius Asset Management AG, in Wädenswil, CH-020.3.033.902-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 28, Publ. 5344384).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burink, Franke, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterhout (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Teulings, Joris, niederländischer Staatsangehöriger, in Culemborg (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4922132, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Teulings Van der Hoeven Van Beuningen Suisse S.à r.l., in Zug, CH-550.0.155.460-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 26, Publ. 4871566).
Domizil neu:
c/o Skandilease AG, Industriestrasse 40, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teulings, Christiaan genannt Chris, niederländischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Burink, Franke, niederländischer Staatsangehöriger, in Oosterhout (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Teulings, Joris, niederländischer Staatsangehöriger, in Culemborg (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehmeijer, Jop, britischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
van der Hoeven, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Eindhoven (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.