Informazioni su Olaf Tesch
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Olaf Tesch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6854998, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PRIME HABITAT Rigi GmbH, in Zug, CH-170.4.011.404-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2012, Publ. 6834768).
Statutenänderung:
11.09.2012.
Stammkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acton Treuhand AG (CH-170.3.010.363-5), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behler, Albert P., deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Acton Revisions AG (CH-170.3.006.941-1), in Zug, Revisionsstelle;
Tesch, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 6567388, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PRIME HABITAT GmbH, in Zug, CH-170.4.010.934-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, S. 0, Publ. 6554238).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tesch, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6487198, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PRIME HABITAT GmbH, in Zug, CH-170.4.010.934-5, c/o Alois Langenegger, Treuhandbüro, Gubelstrasse 17, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2011.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) oder durch Veröffentlichung im SHAB. Mit Erklärung vom 07.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tesch, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Rebanova, Vera, tschechische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Behler, Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.