Informazioni su Andreas Tenisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Tenisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3688193, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Elektrizitätsgenossenschaft Binn, in Binn, CHE-102.331.477, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tenisch, Andreas, von Binn, in Binn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Erwin 1947, von Binn, in Binn, Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Alfred, von Binn, in Binn, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwestermann & Michel Treuhand AG (CH-600.3.001.681-7), in Fiesch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gorsatt, Philipp, von Binn, in Binn, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Rolf, von Binn, in Binn, Vizepräsident der Verwaltung, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Manfred, von Binn, in Binn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
APROA AG (CHE-237.804.330), in Fiesch, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1587709, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
L. Tenisch & Söhne AG, Schreinerei, in Binn, CHE-107.000.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2007, S. 17, Publ. 4088186).
Statutenänderung:
20.06.2014.
Domizil neu:
Dorfstrasse 12, 3996 Binn.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei und Sägerei. Kann Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.06.1978 und Bilanz per 31.12.1977 übernimmt die Gesellschaft das Geschäft der gelöschten Kollektivgesellschaft 'Leopold Tenisch & Söhne, Schreinerei', in Binn, mit Aktiven von CHF 233'715.65 und Passiven von CHF 56'517.-- zum Preise von CHF 177'198.65 sowie die auf Gebiet der Gemeinde Binn gelegenen Immobilien Artikel 1321 und 1767, Plan Folio 26, Nr. 15, 16 und 17, Wiesen und Platz im Ausmass von 1823 m2 zum Preise von CHF 23'331.--. Von diesem Übernamepreis von total CHF 200'529.65 werden CHF 200'000.-- auf das Grundkapital angerechnet und CHf 529.65 dem Sacheinleger ausbezahlt.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tenisch, Andreas, von Binn, in Binn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schwestermann & Michel Treuhand AG, in Fiesch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenisch, Willi, von Binn, in Binn, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Kriens, Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hilfiker, Thomas, von Kölliken, in Binn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Tenisch, Paul, von Binn, in Binn, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3739108, Ufficio del registro di commercio Vallese
Binnwood AG, bisher in Ausserbinn, CH-600.3.002.291-6, Herstellung von Produkten aus Holz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2002, S. 16).
Sitz neu:
Ernen.
Domizil neu:
Haus Hiltmann, 3995 Ausserbinn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Marcel, von Zürich, in Samstagern (Richterswil), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hiltmann Renate;
Tenisch, Andreas, von Binn, in Binn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hiltmann Renate.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltmann, Bruno, von Zürich, in Samstagern (Richterswil), einziges Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ausserbinn, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer];
Hiltmann, Renate, von Zürich, in Samstagern (Richterswil), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer-Stellvertreterin [bisher: in Ausserbinn, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bürge Marcel oder Tenisch Andreas].