Informazioni su Felix Tausch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Tausch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3762277, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
eZbizo AG, in Walchwil, CHE-387.441.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2291863).
Statutenänderung:
04.09.2017.
Firma neu:
MineCrypt Group AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 72, 6340 Baar.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen rund um alternative Zahlungsmethoden. Bereitstellung von Möglichkeiten zum Kauf und Verkauf alternativer Zahlungsmittel, damit im Zusammenhang stehende Beratung und Bereitstellung von Infrastruktur zur Transaktionsabwicklung von alternativen Zahlungsmitteln. Handel mit Hardware;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tausch, Felix, von Dürnten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Richard André, von Alchenstorf, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nast, Florian, von Degersheim, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildknecht, Pascal, von Waldkirch, in Zuzwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sinzig, Oliver, von Lohnstorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2291863, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SMS Special Marketing Solutions AG, in Hünenberg, CHE-387.441.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020653).
Statutenänderung:
07.07.2015.
Firma neu:
eZbizo AG.
Sitz neu:
Walchwil.
Domizil neu:
Engelmattstrasse 7, 6318 Walchwil.
Zweck neu:
Entwickeln, Verkaufen und Handel mit analogen bzw. digitalen Marketing-, Vertriebs- und Software-Lösungen an institutionelle Kunden sowie Endkunden (Privatanwender);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gatenio, Sharon, von Schwyz, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Richard André, von Alchenstorf, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tausch, Felix, von Dürnten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1449569, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Adcom Communication AG, in Baar, CHE-103.997.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tausch, Felix, von Dürnten, in Buchs ZH, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.