Informazioni su Madeleine Tanner-Wey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Madeleine Tanner-Wey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 982595, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Augenarztpraxis Dr. med. M. A. Tanner AG, in Willisau, CH-100.3.792.980-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, Publ. 6196514).
Statutenänderung:
10.07.2013.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Gemeindehausstrasse 1, 6010 Kriens.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner-Wey, Madeleine, von Aadorf, Emmen und Rickenbach LU, in Kriens, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3381342, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adler & Co. Privatbank AG, in Zürich, CH-020.3.900.280-3, Betrieb einer Vermögensverwaltungsbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2006, S. 23, Publ. 3184570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Dr. Peter, von Winterthur, in Rapperswil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner-Wey, Madeleine, von Rickenbach LU, in Kriens, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Adler & Co Aktiengesellschaft, Bankgeschäft, in Zürich, Betrieb einer Vermögensverwaltungsbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2001, S. 2010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schennach, Lotte, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Amsler, Hans Peter, Densbüren, in Brugg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner-Wey, Madeleine, von Rickenbach LU, in Luzern, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohli, Harry, von Guggisberg, in Wallisellen, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.