Informazioni su Anita Tanner Capeder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anita Tanner Capeder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2689809, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CHE-106.616.594, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2089873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab Bär, Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kowarik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner Capeder, Anita, von Herisau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen Engler, Sascha, von Hüttwilen, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binkert Pellet, Stefan, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggen, Simone, von Oberwil im Simmental, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess Zahn, Barbara, von Wald ZH, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6644536, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CH-020.5.900.630-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2010, S. 26, Publ. 5549434).
Domizil neu:
c/o per pedes bergferien, Zypressenstrasse 76, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Christine, von Zürich und Attelwil, in Mergoscia, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch, Urs, von Balgach, in Mergoscia, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Länger, Daniel, von Winterthur, in Mergoscia, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner Capeder, Anita, von Herisau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tanner, Anita, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Hagen Engler, Sascha, von Hüttwilen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hagen, Sascha, in Hemmental];
Kohler Nydegger, Andrea, von Landiswil, in Mergoscia, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Lorenz, von Schwarzenburg, in Mergoscia, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5549434, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Campo Cortoi, in Zürich, CH-020.5.900.630-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S. 21, Publ. 4603714).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet, durch die Generalversammlung beschlossene, jährliche Betriebsbeiträge zu bezahlen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen brieflich, nötigenfalls durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 28.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Anita, von Herisau, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.