Informazioni su Maurizio Tallero
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maurizio Tallero
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005150158, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
PRECISION ENGINEERING AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-109.068.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muirhead, William Adam John , britischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan);
Strub-Tiedt, Dominik, von Brüttelen, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger);
Gnädinger, Rolf, von Ramsen, in Hallau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien;
Tallero, Maurizio, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meylan, Georges-Henri, von Le Chenit, in Le Brassus (Le Chenit), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan);
Matthey, Laurent Guillaume, von La Chaux-du-Milieu, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger).
Numero di pubblicazione: 1970273, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Xeno Print AG, in Biel/Bienne, CHE-107.174.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2006, S. 4, Publ. 3453442).
Statutenänderung:
22.01.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwerfen, das Entwickeln und das Herstellen von Uhrenbestandteilen aller Art, insbesondere im Druckbereich sowie den Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen und alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 09.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denk GmbH, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, René, von Twann-Tüscherz, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Tüscherz-Alfermée, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Tallero, Maurizio, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1371041, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Moser Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-114.016.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7194158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevisan, Alfredo, von Rafz, in Thayngen, mit Prokura zu zweien;
Wüest, Stefan, von Brittnau, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tallero, Maurizio, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: von Bertschikon, ohne eingetragene Funktion mit Prokura zu zweien];
Gnädinger, Rolf, von Ramsen, in Hallau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien.