Informazioni su Geni Tahiri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Geni Tahiri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005882303, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sprenger Werkzeugbau AG, in Münchwilen (TG), CHE-115.919.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077641).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Geni, von Kloten, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Tahiri, Shkelzen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004865794, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
CronTec GmbH, in Münchwilen (TG), CHE-258.618.000, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3999543).
Firma neu:
CronTec GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4029657, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Turbometall GmbH, bisher in Fehraltorf, CHE-109.075.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777233).
Statutenänderung:
10.01.2018.
Sitz neu:
Münchwilen (TG).
Domizil neu:
Weinfelderstrasse 82, 9543 St. Margarethen TG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuksa, Ivan, von Sirnach, in Rämismühle (Zell (ZH)), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Tahiri, Shkelzen, von Kloten, in Rorschach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].