Informazioni su Elena Szerenyi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elena Szerenyi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005650216, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ESZ Elena Szerenyi, in Wald (ZH), CHE-114.478.325, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S.22, Publ. 4638846).
Sitz neu:
Oetwil am See.
Domizil neu:
Neueggstrasse 2, 8618 Oetwil am See.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szerenyi, Elena, von Dübendorf, in Oetwil am See, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald (ZH)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004850570, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZÜRICHBERG IMMOBILIEN- UND VERWALTUNGS AG, in Zürich, CHE-102.830.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szerenyi, Elena, von Dübendorf, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jann, Roger Werner, von Rebstein, in Rickenbach (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3349179, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ZÜRICHBERG IMMOBILIEN- UND VERWALTUNGS AG, bisher in Buchs (SG), CHE-102.830.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016).
Statutenänderung:
23.01.2017.
Sitz neu:
Ennetbürgen.
Domizil neu:
c/o Raphaël Lilla, Sonnhaldenstrasse 8, 6373 Ennetbürgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khlystun, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szerenyi, Elena, von Dübendorf, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.