Elena Szerenyi
residente a Oetwil am See, da Dübendorf Mandati attuali: ESZ Elena Szerenyi Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elena Szerenyi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elena Szerenyi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elena Szerenyi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elena Szerenyi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Elena Szerenyi
Persone con il nome Elena Szerenyi lavorano in questi rami economici
Servizi traduzioni
Servizi traduzioni
Privato con il nome Elena Szerenyi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Elena Szerenyi
Numero di pubblicazione: HR02-1005650216, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ESZ Elena Szerenyi, in Wald (ZH), CHE-114.478.325, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S.22, Publ. 4638846).
Sitz neu:
Oetwil am See.
Domizil neu:
Neueggstrasse 2, 8618 Oetwil am See.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szerenyi, Elena, von Dübendorf, in Oetwil am See, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald (ZH)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004850570, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZÜRICHBERG IMMOBILIEN- UND VERWALTUNGS AG, in Zürich, CHE-102.830.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szerenyi, Elena, von Dübendorf, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jann, Roger Werner, von Rebstein, in Rickenbach (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3349179, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ZÜRICHBERG IMMOBILIEN- UND VERWALTUNGS AG, bisher in Buchs (SG), CHE-102.830.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016).
Statutenänderung:
23.01.2017.
Sitz neu:
Ennetbürgen.
Domizil neu:
c/o Raphaël Lilla, Sonnhaldenstrasse 8, 6373 Ennetbürgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khlystun, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szerenyi, Elena, von Dübendorf, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.