Informazioni su Romaine Syburra
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Romaine Syburra
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005524455, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
La Ferme des Domaines SA, à Sion, CHE-171.285.012, société anonyme (No. FOSC 113 du 14.06.2017, p.0, Publ. 3579893).
Nouvelle adresse:
c/o Bourgeoisie de Sion, Rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion.
Autres adresses:
Case postale 2067, 1950 Sion 2.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Syburra, Romaine, de Sion, à Sion, vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
de Werra, Guérin, de Sion, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Ambord, Jean Marc, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente];
Chavaz, Nathalie, de Sion, à Sion, administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: HR02-1005213539, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Château de Tourbillon, à Sion, CHE-110.590.762, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210643).
Nouvelle adresse:
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion 2.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spörri, Philippe, de Wettingen, à Veyras, vice-président, avec signature collective à deux;
Varone, Philippe, de Sion, à Sion, membre, secrétaire, avec signature collective à deux;
Syburra, Romaine, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Albrecht, Monique, de Noble-Contrée, à Sion, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Schmid, Carole, de Sion, à Grimisuat, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Elsig, Patrick, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 3511241, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Château de Tourbillon, à Sion, CHE-110.590.762, fondation (No. FOSC 72 du 14.04.2014, Publ. 1451979).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Elsig, Charles-Alexandre, de Sion, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Maurer, Marcel, de Sion, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Galletti, Olivier, de Vionnaz, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Syburra, Romaine, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature;
Venetz, Philippe, de Stalden VS, à Sion, membre, sans droit de signature;
du Fay de Lavallaz, nom d'usage de Lavallaz, Antoine, de Sion, à Sion, membre et président, avec signature collective à deux [précédemment: de Lavallaz, Antoine, membre sans droit de signature];
Varone, Philippe, de Sion, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature].