Informazioni su Stefan Tryggve Svanberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Tryggve Svanberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2615687, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
von Rundstedt & Partner Schweiz AG, in Zürich, CHE-194.574.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402145).
Statutenänderung:
14.01.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Svanberg, Stefan Tryggve, von Blumenstein, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolf, Urs, von Fraubrunnen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2351347, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Svanberg Consulting AG, in Männedorf, CHE-101.985.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1623551).
Statutenänderung:
19.08.2015.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 247, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Svanberg, Stefan, von Blumenstein, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos].
Numero di pubblicazione: 2275283, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GLT Rent AG, in Männedorf, CHE-116.234.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2118875).
Statutenänderung:
01.07.2015.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 247, 8706 Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechslin, Peter, von Schaffhausen, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Svanberg, Stefan, von Blumenstein, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf].