Informazioni su Urs Suter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Suter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1533091, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Minerva Schulen Nordwestschweiz AG, in Aarau, CHE-105.772.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1190283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Urs, von Gränichen, in Kölliken, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Schindellegi, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hösli, Andreas, von Glarus, in Wettingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Netstal, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Limacher, Dr. Jakob, von Schüpfheim, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Thomas, von Kölliken, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gretzenbach].
Numero di pubblicazione: 5180592, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Minerva Schulen Bern AG, in Bern, CH-035.3.011.184-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 4, Publ. 5027708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischoff, Michael, von Zuzwil SG, Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limacher, Jakob Dr., von Schüpfheim, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Höri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Urs, von Gränichen, in Suhr, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kölliken];
Suter, Thomas, von Kölliken, in Gretzenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schranz, Simon, von Adelboden, in Praz (Vully) (Bas-Vully), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4371922, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rischik Schulen AG, in Burgdorf, CH-053.9.006.243-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 3, Publ. 3793664).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Firma Hauptsitz:
Rischik Schulen AG (CH-035.3.011.184-4).
Statuten Hauptsitz:
[Streichung der Statutendaten von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 01.06.2004] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 27.04.1995].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 08.03.1941].
Zweck Hauptsitz:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Streichung von Chrisitian Zindel, Herbert Ruder, Dr. Jakob Limacher, Suter Thomas, Andreas Hösli und Urs Suter von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Rüdlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruder, Herbert, von Bachs, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Dr. Jakob, von Schüpfheim, in Höri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Thomas, von Kölliken, in Gretzenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hösli, Andreas, von Netstal, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Urs, von Gränichen, in Kölliken, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.